Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Preferences
[Born in Rome on 16 July 1969]. Chief Executive Officer and General Manager of Terna since 9 May 2023. Between April 2020 and May 2023, she was CEO and Vice ...
Da ingegnere mi entusiasmano le sfide e considero un futuro sostenibile e decarbonizzato per i nostri figli la sfida principale che dovrebbe coinvolgere ...
People also ask
Chi è Giuseppina di Foggia?
Chi è il CEO di Terna?
Giuseppina Di Foggia - Amministratore Delegato e Direttore Generale. Dal 9 maggio 2023 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.
Dal 9 maggio 2023 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. La nomina a Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana nel 2021 per il suo ...
GIUSEPPINA DI FOGGIA. Director since 14 December 2022. Born in Rome (IT) on 16 July 1969. After graduating with a master's degree in Electronic Engineering ...
Amministratore Delegato e Vice Presidente, Nokia Italia Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Giuseppina Di Foggia ricopre da aprile 2020 la ...