Fæðingardagur: 28. mars 1951
Fæðingarstaður: Traun, Austurríki
Fólk spyr einnig um
Was verdient Hans Dieter Pötsch?
Wer ist der CEO von VW?
Von 1979 bis 1987 beginnt Pötsch seine Laufbahn bei BMW, zuletzt leitet er das Konzerncontrolling. 1987 wechselt er zum Familienunternehmen Trumpf, ...
Hans Dieter Pötsch ist seit dem 7. Oktober 2015 Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft. Herr Pötsch wurde am 28. März 1951 in Traun, ...
Hans Dieter Pötsch will mit 70 Jahren seine Zeit als Aufsichtsratschef von Volkswagen verlängern – und alle im Konzern sind zufrieden. Wer soll es in so ...
Members of the board of management ; Hans Dieter Pötsch · 28 March 1951. Born in Traun, near Linz, Austria ; Dr. Manfred Döss · 20 February 1958. Born in Bad ...
Hans Dieter Pötsch (born 28 March 1951) is an Austrian businessman, the chairman of the executive board of Porsche SE, and chairman of the supervisory board ...
Hans Dieter Pötsch · Geb./Alter: 28.03.1951 (73) · Staatsbürgerschaft: Österreich · Im Amt seit: 01.06.2009.
4. jún. 2024 · Hans Dieter Pötsch, Chairman of the Supervisory Board Volkswagen Group, speaks at the Annual General Meeting 2024.
12. sep. 2024 · VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch hat die EU zur Lockerung der bisherigen CO₂-Flottenziele für die Autobauer aufgefordert.
11. jún. 2024 · Das Geschäftsjahr 2023 war für die Porsche SE sehr erfolgreich. Gleich zu Beginn des vergangenen Jahres haben wir den Erwerb von 25 Prozent ...