Da ingegnere mi entusiasmano le sfide e considero un futuro sostenibile e decarbonizzato per i nostri figli la sfida principale che dovrebbe coinvolgere ...
Mọi người cũng hỏi
Chi è Giuseppina di Foggia?
Chi è il CEO di Terna?
[Born in Rome on 16 July 1969]. Chief Executive Officer and General Manager of Terna since 9 May 2023. Between April 2020 and May 2023, she was CEO and Vice ...
[Nata a Roma il 16 luglio 1969]. Dal 9 maggio 2023 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.
Nata a Roma il 16 luglio 1969, laureata in Ingegneria Elettronica all'Università di Roma La Sapienza e abilitata alla professione di ingegnere, Giuseppina ...
Dal 9 maggio 2023 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. La nomina a Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana nel 2021 per il suo ...